GASIA PRAT XAVIER
Informe ejecutivo de GASIA PRAT XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GASIA PRAT XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DMT ADVISORY SERVICES BCN SL | Administrador Solidario | 03/04/2014 | |
GASIA PRAT GROUP SL | Presidente | 26/01/2012 | |
GASIA PRAT GROUP SL | Consejero Delegado | 26/01/2012 | |
VERTO ET GREENO SL | Administrador Solidario | 20/07/2011 |
VINCULACIONES DE GASIA PRAT XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASIA PRAT XAVIER
Empresa: DMT ADVISORY SERVICES BCN SL
Administrador Solidario
- Flavia Girabet Silvia
- Gasia Prat Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44248 , F 212, S 8, H B 450898, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Empresa: GASIA PRAT GROUP SL
Consejero Delegado
- Gasia Prat Xavier
Presidente
- Gasia Prat Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40082 , F 170, S 8, H B 359295, I/A 5 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Empresa: VERTO ET GREENO SL
Administrador Solidario
- Flavia Girabet Silvia
- Gasia Prat Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42677 , F 206, S 8, H B 414024, I/A 1 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-08
Empresa: CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39509 , F 189, S 8, H B 31131, I/A 317 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Información de GASIA PRAT XAVIER
Mostramos los datos de GASIA PRAT XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASIA PRAT XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos