GASCH PORCAR ALFONSO
Informe ejecutivo de GASCH PORCAR ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GASCH PORCAR ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS CASTELLON SL | Consejero | 26/10/2016 | |
PANYTAR SL | Apoderado | 12/11/2012 | |
JAPEMFED SL | Apoderado | 12/11/2012 | |
PESCADOS CASTELLON SL | Apoderado | 12/11/2012 | |
JAPEMFED SL | Consejero | 21/12/2011 | |
PANYTAR SL | Consejero | 21/12/2011 | |
PESCADOS CASTELLON SA | Consejero | 21/12/2011 |
VINCULACIONES DE GASCH PORCAR ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASCH PORCAR ALFONSO
Empresa: PESCADOS CASTELLON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gasch Porcar Alfonso
- Gil Castillo Manuel
- Ibañez Albalate Fernando
- Pauner Beltran Jose Francisco
- Siurana Conchello David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556, L 123, F 156, S 8, H CS 3410, I/A 12 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-12
Empresa: PESCADOS CASTELLON SL
Apoderado
- Gasch Porcar Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556, L 123, F 156, S 8, H CS 3410, I/A 11 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-12
Empresa: JAPEMFED SL
Apoderado
- Gasch Porcar Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911, L 476, F 140, S 8, H CS 13221, I/A 3 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-12
Empresa: PANYTAR SL
Apoderado
- Gasch Porcar Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926, L 491, F 209, S 8, H CS 13653, I/A 3 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-12
Empresa: PESCADOS CASTELLON SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Gasch Porcar Alfonso
- Gil Castillo Manuel
- Ibañez Albalate Fernando
- Pauner Beltran Jose Francisco
- Siurana Conchello David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556, L 123, F 154, S 8, H CS 3410, I/A 9 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-12
Empresa: PANYTAR SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926, L 491, F 208, S 8, H CS 13653, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-12
Empresa: PANYTAR SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926, L 491, F 208, S 8, H CS 13653, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-12
Empresa: JAPEMFED SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gasch Porcar Alfonso
- Gil Castillo Manuel
- Ibañez Albalate Fernando
- Pauner Beltran Jose Francisco
- Siurana Conchello David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911, L 476, F 140, S 8, H CS 13221, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-12
Empresa: JAPEMFED SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Gasch Porcar Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911, L 476, F 140, S 8, H CS 13221, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-12
Información de GASCH PORCAR ALFONSO
Mostramos los datos de GASCH PORCAR ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASCH PORCAR ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos