GASANZ LUCAS MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GASANZ LUCAS MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GASANZ LUCAS MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDRAULICA Y OBRAS SA | Administrador Solidario | 26/06/2019 | |
TEISER TECNICA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA | Administrador Solidario | 12/02/2019 | |
GASLUC 2000 SL | Administrador Solidario | 24/07/2018 |
VINCULACIONES DE GASANZ LUCAS MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASANZ LUCAS MARIA CARMEN
Empresa: ARQUIDISEN SLP
Liquidador
- Gasanz Lucas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40936 , F 11, S 8, H B 118151, I/A 7 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Empresa: ARQUIDISEN SLP
Administrador Solidario
Liquidador
- Gasanz Lucas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40936 , F 11, S 8, H B 118151, I/A 7 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Empresa: HIDRAULICA Y OBRAS SA
Administrador Solidario
- Gasanz Lucas Florencio Jorge
- Gasanz Lucas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32073 , F 165, S 8, H B 33668, I/A 35 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Administrador Solidario
- Gasanz Lucas Florencio Jorge
- Gasanz Lucas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 200, S 8, H T 610, I/A 19 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-43
Administrador Solidario
- Gasanz Lucas Florencio
- Gasanz Lucas Florencio Jorge
- Gasanz Lucas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 200, S 8, H T 610, I/A 19 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-43
Empresa: GASLUC 2000 SL
Administrador Solidario
- Gasanz Lucas Florencio
- Gasanz Lucas Florencio Jorge
- Gasanz Lucas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 156, S 8, H B 522335, I/A 1 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Administrador Solidario
- Gasanz Lucas Florencio
- Gasanz Lucas Florencio Jorge
- Gasanz Lucas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 199, S 8, H T 610, I/A 17 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-43
Administrador Solidario
- Gasanz Lucas Florencio
- Gasanz Lucas Florencio Jorge
- Gasanz Lucas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 199, S 8, H T 610, I/A 17 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-43
Información de GASANZ LUCAS MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GASANZ LUCAS MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASANZ LUCAS MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos