GARZON PEREZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de GARZON PEREZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARZON PEREZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JL DOMINGUEZ SL | Consejero | 04/06/2024 | |
PRODUCCION Y OBRAS DE ARQUITECTURA JLD SL | Apoderado | 22/11/2023 | |
JL DOMINGUEZ SL | Apoderado | 13/03/2012 | |
DJ DOMINGUEZ SA | Consejero | 06/10/2009 |
VINCULACIONES DE GARZON PEREZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARZON PEREZ MARIA JOSE
Empresa: JL DOMINGUEZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dominguez Blas Jose Luis
- Dominguez Garzon Ana
- Dominguez Garzon Patricia
- Dominguez Garzon Sofia
- Garzon Perez Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 47709, I/A 12 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Apoderado
- Garzon Perez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43408 , F 208, S 8, H M 766707, I/A 2 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: DJ DOMINGUEZ SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 208, S 8, H M 65747, I/A 7 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: JL DOMINGUEZ SL
Apoderado
- Garzon Perez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17009 , F 92, S 8, H M 47709, I/A 9 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: JL DOMINGUEZ SL
Consejero Delegado
- Garzon Perez Maria Jose
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blas Viejo Ana Maria
- Dominguez Blas Jose Luis
- Garzon Perez Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17009 , F 91, S 8, H M 47709, I/A 8 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: JL DOMINGUEZ SL
Consejero Delegado
- Garzon Perez Maria Jose
Consejero
- Garzon Perez Maria Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17009 , F 91, S 8, H M 47709, I/A 7 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-28
Empresa: DJ DOMINGUEZ SA
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 207, S 8, H M 65747, I/A 6 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-199-28
Información de GARZON PEREZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de GARZON PEREZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARZON PEREZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos