GARZON ORMAECHEA LUIS MARIA
Informe ejecutivo de GARZON ORMAECHEA LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARZON ORMAECHEA LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELE APOSTUAK PROMOTORA DE JUEGOS Y APUESTAS SA | Consejero | 31/10/2023 | |
EGOTXORIA SL | Administrador Solidario | 28/02/2013 |
VINCULACIONES DE GARZON ORMAECHEA LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARZON ORMAECHEA LUIS MARIA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 183, S 8, H SS 24721, I/A 33 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 183, S 8, H SS 24721, I/A 33 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-20
Empresa: RECREATIVOS ARIES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garzon Blanco Iskander
- Garzon Ormaechea Luis Maria
- Garzon Ormaechea Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Garzon Ormaechea Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 137, S 8, H SS 2739, I/A 10 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-20
Empresa: ZAZPIBAT SA
Consejero
- Garzon Ormaechea Luis Maria
- Zubeldia Larrañaga Luis-maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 96, S 8, H SS 30952, I/A 11 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-20
Empresa: ZAZPIBAT SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 96, S 8, H SS 30952, I/A 9 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-20
Empresa: ZAZPIBAT SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 96, S 8, H SS 30952, I/A 9 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-20
Empresa: ZAZPIBAT SA
Apoderado Solidario
- Garzon Ormaechea Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 96, S 8, H SS 30952, I/A 8 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-20
Empresa: RECREATIVOS ARIES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garzon Blanco Iskander
- Garzon Ormaechea Luis Maria
- Garzon Ormaechea Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Garzon Ormaechea Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 134, S 8, H SS 2739, I/A 8 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-20
Empresa: RECREATIVOS ARIES SA
Administrador Solidario
- Garzon Ormaechea Luis Maria
- Garzon Ormaechea Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 134, S 8, H SS 2739, I/A 8 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 181, S 8, H SS 24721, I/A 26 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-20
VER MAS ACTOS
Información de GARZON ORMAECHEA LUIS MARIA
Mostramos los datos de GARZON ORMAECHEA LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARZON ORMAECHEA LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos