GARZO PASTRANA VENTURA
Informe ejecutivo de GARZO PASTRANA VENTURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARZO PASTRANA VENTURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNIDAD DE HEREDEROS GARZO SL | Administrador Solidario | 24/05/2018 | |
ZUMELSAN 2000 SL | Administrador Solidario | 24/05/2018 | |
PARADIS REUS SL | Administrador Solidario | 23/05/2018 | |
COLECTIVIDAD AGRICOLA BARONIA DE PERACOLLS SL | Administrador Solidario | 23/05/2018 | |
IMPULSIONES CITY SL | Administrador Solidario | 23/01/2018 | |
ADMINISTRACION Y VENTAS PINET CONDOMINIO PRIVADO SL | Administrador Solidario | 23/03/2017 | |
8430 RAYCON SL | Apoderado Solidario | 04/05/2016 | |
KEBIRMARKET SL | Administrador Solidario | 04/09/2013 | |
KEBIRMARKET SL | Administrador Solidario | 01/12/2010 |
VINCULACIONES DE GARZO PASTRANA VENTURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARZO PASTRANA VENTURA
Empresa: ZARZACO SL
Liquidador
- Garzo Pastrana Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31923 , F 103, S 8, H B 201238, I/A 10 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-08
Empresa: ZARZACO SL
Administrador Solidario
- Garzo Pastrana Ventura
- Rodriguez Romero Maria Jose
Liquidador
- Garzo Pastrana Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31923 , F 103, S 8, H B 201238, I/A 10 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-08
Empresa: ZARZACO SL
Administrador Solidario
- Garzo Pastrana Ventura
- Rodriguez Romero Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31923 , F 103, S 8, H B 201238, I/A 9 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-08
Empresa: ZARZACO SL
Administrador Unico
- Garzo Pastrana Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31923 , F 103, S 8, H B 201238, I/A 9 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-08
Empresa: ZARZACO SL
Administrador Unico
- Garzo Pastrana Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31923 , F 103, S 8, H B 201238, I/A 8 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-08
Empresa: ZARZACO SL
Administrador Solidario
- Garzo Pastrana Ventura
- Trinxet Riu Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31923 , F 103, S 8, H B 201238, I/A 8 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-08
Empresa: ZUMELSAN 2000 SL
Administrador Solidario
- Garzo Pastrana Ventura
- Rodriguez Romero Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32706 , F 113, S 8, H B 214492, I/A 7 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-08
Empresa: COMUNIDAD DE HEREDEROS GARZO SL
Administrador Solidario
- Garzo Pastrana Ventura
- Rodriguez Romero Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 45, S 8, H B 168489, I/A 6 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-08
Administrador Solidario
- Garzo Pastrana Ventura
- Rodriguez Romero Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 155, S 8, H B 136796, I/A 5 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Administrador
- Garzo Pastrana Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 155, S 8, H B 136796, I/A 5 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
VER MAS ACTOS
Información de GARZO PASTRANA VENTURA
Mostramos los datos de GARZO PASTRANA VENTURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARZO PASTRANA VENTURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos