GARVI BLAZQUEZ YOLANDA
Informe ejecutivo de GARVI BLAZQUEZ YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARVI BLAZQUEZ YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA SA | Consejero | 01/04/2009 | 16/11/2011 |
EMPRESA MUNICIPAL D'OBRES I PROJECTES URBANS DE PALMA SA | Vicepresidente | 10/08/2011 | |
EMPRESA MUNICIPAL D'OBRES I PROJECTES URBANS DE PALMA SA | Consejero | 10/08/2011 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA SA | Consejero | 22/07/2011 |
VINCULACIONES DE GARVI BLAZQUEZ YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARVI BLAZQUEZ YOLANDA
Empresa: PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 44, S 8, H PM 53891, I/A 12 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-07
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Garvi Blazquez Yolanda
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 13, S 8, H PM 43270, I/A 15 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2376 , F 187, S 8, H PM 8833, I/A 57 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-07
Empresa: PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 101, S 8, H PM 53891, I/A 5 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-07
Información de GARVI BLAZQUEZ YOLANDA
Mostramos los datos de GARVI BLAZQUEZ YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARVI BLAZQUEZ YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos