GARROTE DE MARCOS ANTONIO
Informe ejecutivo de GARROTE DE MARCOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARROTE DE MARCOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES AZOSA SL | Apoderado | 26/08/2019 | |
BALEAR DE GESTION Y PLANEAMIENTO INMOBILIARIO SL | Administrador Unico | 10/06/2010 |
VINCULACIONES DE GARROTE DE MARCOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARROTE DE MARCOS ANTONIO
Empresa: CONSTRUCCIONES AZOSA SL
Apoderado
- Garrote De Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 221, S 8, H PM 41940, I/A 6 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-07
Administrador Unico
- Garrote De Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 153, S 8, H PM 18673, I/A 15 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-07
Administrador Unico
- Garrote De Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 153, S 8, H PM 18673, I/A 14 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-07
Empresa: URBI XXI SL
Administrador Solidario
- Garrote De Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1051 , F 123, S 8, H PM 11696, I/A 7 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-07
Información de GARROTE DE MARCOS ANTONIO
Mostramos los datos de GARROTE DE MARCOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARROTE DE MARCOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos