GARRIGOS MASSIP JORGE
Informe ejecutivo de GARRIGOS MASSIP JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARRIGOS MASSIP JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUTIONS PLUS BALEARS SL | Administrador Unico | 24/05/2017 | |
MALLORCA DE LUXE SL | Administrador Unico | 26/09/2013 | |
ROCK SOLID SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 20/09/2012 | |
INTERNET CYBER SOLUTION SL | Administrador Unico | 26/05/2011 | |
GLOBAL MARINE MALLORCA SA | Administrador Unico | 17/08/2010 |
VINCULACIONES DE GARRIGOS MASSIP JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIGOS MASSIP JORGE
Empresa: SOLUTIONS PLUS BALEARS SL
Administrador Unico
- Garrigos Massip Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 153, S 8, H PM 61986, I/A 3 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-07
Empresa: MALLORCA DE LUXE SL
Administrador Unico
- Garrigos Massip Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 154, S 8, H PM 52486, I/A 4 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-07
Empresa: ROCK SOLID SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Garrigos Massip Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 185, S 8, H PM 62918, I/A 3 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-07
Empresa: INTERNET CYBER SOLUTION SL
Administrador Unico
- Garrigos Massip Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 27, S 8, H PM 63192, I/A 2 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-07
Empresa: GLOBAL MARINE MALLORCA SA
Administrador Unico
- Garrigos Massip Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818 , F 111, S 8, H PM 37958, I/A 8 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-07
Empresa: GLOBAL MARINE MALLORCA SA
Apoderado
- Garrigos Massip Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818 , F 111, S 8, H PM 37958, I/A 7 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-07
Información de GARRIGOS MASSIP JORGE
Mostramos los datos de GARRIGOS MASSIP JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIGOS MASSIP JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos