GARRIGOS BOJA VICENTE ANTONIO
Informe ejecutivo de GARRIGOS BOJA VICENTE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARRIGOS BOJA VICENTE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA TENFIS SL | Apoderado | 24/05/2024 | |
PROMOTORA SULYMAR SL | Apoderado | 24/05/2024 |
VINCULACIONES DE GARRIGOS BOJA VICENTE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIGOS BOJA VICENTE ANTONIO
Empresa: PROMOTORA TENFIS SL
Apoderado
- Garrigos Boja Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IL 5690, I/A 4 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-35
Empresa: PROMOTORA TENFIS SL
Administrador Solidario
- Garrigos Boja Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IL 5690, I/A 3 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-35
Empresa: PROMOTORA SULYMAR SL
Apoderado
- Garrigos Boja Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IL 6976, I/A 7 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-35
Empresa: PROMOTORA SULYMAR SL
Administrador Solidario
- Garrigos Boja Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IL 6976, I/A 6 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-35
Empresa: PROMOTORA SULYMAR SL
Administrador Solidario
- Garrigos Boja Vicente Antonio
- Gutierrez Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 122, S 8, H IL 6976, I/A 4 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-35
Empresa: PROMOTORA SULYMAR SL
Administrador Solidario
- Garrigos Boja Vicente Antonio
- Gutierrez Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 122, S 8, H IL 6976, I/A 3 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-35
Empresa: ALQUILERES JUVIMARO SL
Administrador Solidario
- Garrigos Boja Vicente Antonio
- Gutierrez Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 52, S 8, H IL 9146, I/A 3 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-35
Información de GARRIGOS BOJA VICENTE ANTONIO
Mostramos los datos de GARRIGOS BOJA VICENTE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIGOS BOJA VICENTE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos