GARRIGO TORTAJADA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de GARRIGO TORTAJADA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARRIGO TORTAJADA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCAS LEVANTINAS SA | Administrador Unico | 25/06/2013 | 15/02/2023 |
MIRLAR SA | Consejero | 16/07/2009 |
VINCULACIONES DE GARRIGO TORTAJADA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIGO TORTAJADA MARIA ISABEL
Empresa: FINCAS LEVANTINAS SA
Administrador Unico
- Garrigo Tortajada Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5037, L 2345, F 218, S 8, H V 37917, I/A 15 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-46
Empresa: FINCAS LEVANTINAS SA
Administrador Unico
- Garrigo Tortajada Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5037, L 2345, F 218, S 8, H V 37917, I/A 14 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-46
Empresa: FINCAS LEVANTINAS SA
Administrador Unico
- Garrigo Tortajada Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5037, L 2345, F 217, S 8, H V 37917, I/A 12 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-46
Empresa: MIRLAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garrigo Tortajada Maria Isabel
- Murcia Garrigo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34237 , F 167, S 8, H B 180584, I/A 26 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Información de GARRIGO TORTAJADA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de GARRIGO TORTAJADA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIGO TORTAJADA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos