GARRIGA PAZ JESUS
Informe ejecutivo de GARRIGA PAZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARRIGA PAZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALGARUA SL | Administrador Solidario | 25/10/2023 | |
PAREADOS CARREIRA SL | Administrador Solidario | 04/05/2023 | |
RUGAR DE CARBALLINO SL | Administrador Solidario | 04/05/2023 | |
PAZO DE COUSO SL | Administrador Mancomunado | 09/08/2017 | 21/02/2022 |
VIAJES GARRIGA SL | Administrador Solidario | 08/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARRIGA PAZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIGA PAZ JESUS
Empresa: ALGARUA SL
Administrador Solidario
- Garriga Paz Jesus
- Rua Rodriguez Perfecto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 130, S 8, H OR 2038, I/A 4 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-32
Empresa: RUGAR DE CARBALLINO SL
Administrador Solidario
- Garriga Paz Jesus
- Garriga Paz Jose Ramon
- Rua Rodriguez Perfecto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 560 , F 30, S 8, H OR 4654, I/A 4 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-32
Empresa: PAREADOS CARREIRA SL
Administrador Solidario
- Garriga Paz Jesus
- Garriga Paz Jose Ramon
- Rua Rodriguez Perfecto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 133, S 8, H OR 6302, I/A 4 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-32
Empresa: PAZO DE COUSO SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Valeiras Aurea
- Garriga Paz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882 , F 107, S 8, H OR 15557, I/A 3 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-32
Empresa: PAZO DE COUSO SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Valeiras Aurea
- Garriga Paz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882 , F 107, S 8, H OR 15557, I/A 2 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-32
Empresa: VIAJES GARRIGA SL
Administrador Solidario
- Garriga Paz Jesus
- Garriga Paz Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 123, S 8, H OR 856, I/A 5 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-32
Información de GARRIGA PAZ JESUS
Mostramos los datos de GARRIGA PAZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIGA PAZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos