GARRIGA LLOPIS PILAR
Informe ejecutivo de GARRIGA LLOPIS PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARRIGA LLOPIS PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO EDUCATIVO GOAR SL | Apoderado | 07/12/2010 | |
EDIFICACIONES TANAFE SL | Administrador Unico | 08/06/2010 | |
MODUS GESTION EMPRESARIAL SL | Apoderado | 19/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARRIGA LLOPIS PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIGA LLOPIS PILAR
Empresa: ALAIA INICIATIVAS INMOBILIARIAS SL
Administrador Unico
- Garriga Llopis Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 88, S 8, H B 344824, I/A 10 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-08
Empresa: CENTRO EDUCATIVO GOAR SL
Apoderado
- Garriga Llopis Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39332 , F 83, S 8, H B 346077, I/A 7 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
Empresa: EDIFICACIONES TANAFE SL
Administrador Unico
- Garriga Llopis Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37648 , F 208, S 8, H B 307259, I/A 8 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Empresa: ALAIA INICIATIVAS INMOBILIARIAS SL
Administrador Unico
- Garriga Llopis Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 86, S 8, H B 344824, I/A 5 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Empresa: MODUS GESTION EMPRESARIAL SL
Apoderado
- Garriga Llopis Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39332 , F 72, S 8, H B 346075, I/A 7 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-08
Información de GARRIGA LLOPIS PILAR
Mostramos los datos de GARRIGA LLOPIS PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIGA LLOPIS PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos