GARRIDO VALERO MARIA
Informe ejecutivo de GARRIDO VALERO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARRIDO VALERO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCESOS COSMETICOS SA | Vicepresidente | 01/08/2012 | 14/11/2018 |
PROCESOS COSMETICOS SA | Consejero | 01/08/2012 | 14/11/2018 |
PROCESOS COSMETICOS SA | Vicepresidente | 10/08/2017 | 14/11/2018 |
PROCESOS COSMETICOS SA | Consejero | 10/08/2017 | 14/11/2018 |
FRANCARAN SL | Vicepresidente | 02/08/2012 | 19/06/2018 |
FRANCARAN SL | Consejero | 02/08/2012 | 19/06/2018 |
EUROMARKS COSMETICS SL | Vicepresidente | 02/08/2012 | 19/06/2018 |
EUROMARKS COSMETICS SL | Consejero | 02/08/2012 | 19/06/2018 |
EUROMARKS COSMETICS SL | Vicepresidente | 04/06/2010 | 02/08/2012 |
EUROMARKS COSMETICS SL | Consejero | 04/06/2010 | 02/08/2012 |
VINCULACIONES DE GARRIDO VALERO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO VALERO MARIA
Empresa: PROCESOS COSMETICOS SA
Consejero
- Garrido Valero Maria
Vicepresidente
- Garrido Valero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28420 , F 70, S 8, H B 39828, I/A 21 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Empresa: EUROMARKS COSMETICS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garrido Valero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 100, S 8, H B 215552, I/A 12 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Empresa: FRANCARAN SL
Consejero
- Garrido Valero Maria
Vicepresidente
- Garrido Valero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32337 , F 109, S 8, H B 162596, I/A 18 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Empresa: PROCESOS COSMETICOS SA
Consejero
- Aguado Garrido Angel Luis
- Aguado Garrido Francisco Jose
- Aguado Garrido Juan Carlos
- Garrido Valero Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garrido Valero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28420 , F 70, S 8, H B 39828, I/A 19 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-08
Empresa: EUROMARKS COSMETICS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garrido Valero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 99, S 8, H B 215552, I/A 10 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: EUROMARKS COSMETICS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garrido Valero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 99, S 8, H B 215552, I/A 10 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: FRANCARAN SL
Consejero
- Aguado Garrido Angel Luis
- Aguado Garrido Francisco Jose
- Aguado Garrido Juan Carlos
- Garrido Valero Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garrido Valero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32337 , F 108, S 8, H B 162596, I/A 17 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: FRANCARAN SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garrido Valero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32337 , F 108, S 8, H B 162596, I/A 17 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: PROCESOS COSMETICOS SA
Consejero
- Aguado Garrido Angel Luis
- Aguado Garrido Francisco Jose
- Aguado Garrido Juan Carlos
- Garrido Valero Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garrido Valero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28420 , F 69, S 8, H B 39828, I/A 18 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-08
Empresa: PROCESOS COSMETICOS SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garrido Valero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28420 , F 69, S 8, H B 39828, I/A 18 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-08
VER MAS ACTOS
Información de GARRIDO VALERO MARIA
Mostramos los datos de GARRIDO VALERO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO VALERO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos