GARRIDO TENA IÑIGO
Informe ejecutivo de GARRIDO TENA IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARRIDO TENA IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEKIMPORT TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 31/12/2008 | 21/11/2011 |
TEKIMPORT TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 31/12/2008 | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE GARRIDO TENA IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO TENA IÑIGO
Empresa: TEKIMPORT TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Garrido Tena Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26261 , F 75, S 8, H M 473193, I/A 2 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: TEKIMPORT TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Garrido Tena Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26261 , F 72, S 8, H M 473193, I/A 1 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Empresa: TEKIMPORT TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Garrido Tena Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26261 , F 72, S 8, H M 473193, I/A 1 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Información de GARRIDO TENA IÑIGO
Mostramos los datos de GARRIDO TENA IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO TENA IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos