GARRIDO SOLIS MARIA JESUS
Informe ejecutivo de GARRIDO SOLIS MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARRIDO SOLIS MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EBRO FOODS SA | Representante | 02/01/2020 | 09/05/2022 |
ALESTIS AEROSPACE SL | Consejero | 15/11/2021 | 21/02/2022 |
MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES SME | Cons.Ext.Dom | 19/02/2018 | 01/02/2022 |
VINCULACIONES DE GARRIDO SOLIS MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO SOLIS MARIA JESUS
Empresa: EBRO FOODS SA
Consj.Domini
Representante
- Garrido Solis Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35963 , F 154, S 8, H M 271855, I/A 160 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Empresa: ALESTIS AEROSPACE SL
Consejero
- Garrido Solis Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 110, S 8, H SE 74725, I/A 134 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-41
Empresa: MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES SME
Cons.Ext.Dom
- Garrido Solis Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 173, S 8, H CR 30664, I/A 12 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-13
Empresa: ALESTIS AEROSPACE SL
Consejero
- Alves Torres Manuel
- Barbero Martin Rafael
- Garrido Solis Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 108, S 8, H SE 74725, I/A 130 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-41
Empresa: MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES SME
Consejero Ejecutivo
Cons.Ext.Dom
- Garrido Solis Maria Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 171, S 8, H CR 30664, I/A 8 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-13
Empresa: EBRO FOODS SA
Representante
- Garrido Solis Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35963 , F 120, S 8, H M 271855, I/A 143 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES SME
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Ejecutivo
Cons.Ext.Dom
- Garrido Solis Maria Jesus
Cons.Ext.Ind
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36421 , F 202, S 8, H M 44989, I/A 346 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES SME
Cons.Ext.Dom
- Garrido Solis Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36421 , F 201, S 8, H M 44989, I/A 343 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Información de GARRIDO SOLIS MARIA JESUS
Mostramos los datos de GARRIDO SOLIS MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO SOLIS MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos