GARRIDO ROMAN DAVID
Informe ejecutivo de GARRIDO ROMAN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARRIDO ROMAN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
3H PROJEKT Y BUD SL | Socio Unico | 09/03/2023 | |
3H PROJEKT Y BUD SL | Administrador Unico | 09/03/2023 | |
SUMINISTROS TOTAL 2022 SL | Administrador Unico | 29/08/2022 | |
SUMINISTROS TOTAL 2022 SL | Socio Unico | 29/08/2022 | |
FORTALEZAS ROMAN SL | Socio Unico | 07/03/2018 | |
FORTALEZAS ROMAN SL | Administrador Unico | 07/03/2018 | |
KIYUNO SPAIN SL | Socio Unico | 20/04/2015 | |
KIYUNO SPAIN SL | Administrador Unico | 20/04/2015 | |
DERLO TRANSFORMEN SL | Administrador Unico | 04/12/2012 |
VINCULACIONES DE GARRIDO ROMAN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO ROMAN DAVID
Empresa: 3H PROJEKT Y BUD SL
Administrador Unico
- Garrido Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34312 , F 153, S 8, H M 617292, I/A 2 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: 3H PROJEKT Y BUD SL
Nuevo Socio Único
- Garrido Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34312 , F 153, S 8, H M 617292, I/A 2 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: SUMINISTROS TOTAL 2022 SL
Administrador Unico
- Garrido Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 149, S 8, H GU 11928, I/A 1 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-19
Empresa: SUMINISTROS TOTAL 2022 SL
Socio Único
- Garrido Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 149, S 8, H GU 11928, I/A 1 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-19
Empresa: FORTALEZAS ROMAN SL
Administrador Unico
- Garrido Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37347 , F 94, S 8, H M 665948, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: FORTALEZAS ROMAN SL
Socio Único
- Garrido Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37347 , F 94, S 8, H M 665948, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: KIYUNO SPAIN SL
Administrador Unico
- Garrido Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 131, S 8, H SS 37488, I/A 1 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-20
Empresa: KIYUNO SPAIN SL
Socio Único
- Garrido Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 131, S 8, H SS 37488, I/A 1 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-20
Empresa: DERLO TRANSFORMEN SL
Administrador Unico
- Garrido Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30517 , F 41, S 8, H M 549228, I/A 1 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Información de GARRIDO ROMAN DAVID
Mostramos los datos de GARRIDO ROMAN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO ROMAN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos