GARRIDO OLMOS SARA
Informe ejecutivo de GARRIDO OLMOS SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARRIDO OLMOS SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUMBEX NZG SL | Socio Unico | 15/01/2020 | 17/11/2020 |
RUMBEX NZG SL | Administrador Unico | 15/01/2020 | 17/11/2020 |
EXPORTACIONES ORIENTALES DE BIOMASA SL | Administrador Unico | 14/12/2015 | 19/08/2020 |
VINCULACIONES DE GARRIDO OLMOS SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO OLMOS SARA
Empresa: RUMBEX NZG SL
Administrador Unico
- Garrido Olmos Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39964 , F 153, S 8, H M 709822, I/A 2 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Empresa: BRAYCOM SARMONT SL
Administrador Unico
- Garrido Olmos Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26479 , F 6, S 8, H M 477195, I/A 10 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
Empresa: RUMBEX NZG SL
Administrador Unico
- Garrido Olmos Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39964 , F 151, S 8, H M 709822, I/A 1 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Empresa: RUMBEX NZG SL
Socio Único
- Garrido Olmos Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39964 , F 151, S 8, H M 709822, I/A 1 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Empresa: BRAYCOM SARMONT SL
Administrador Unico
- Garrido Olmos Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26479 , F 5, S 8, H M 477195, I/A 8 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Información de GARRIDO OLMOS SARA
Mostramos los datos de GARRIDO OLMOS SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO OLMOS SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos