GARRIDO OLIVA CRISTOBAL
Informe ejecutivo de GARRIDO OLIVA CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARRIDO OLIVA CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENT MAGACAR SL | Apoderado | 30/06/2020 | |
WHITE & PORRAS SL | Administrador Unico | 30/07/2013 |
VINCULACIONES DE GARRIDO OLIVA CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO OLIVA CRISTOBAL
Empresa: TXEMA & MARINA GOURMET SL
Administrador Solidario
- Garrido Oliva Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6030, L 4937, F 12, S 8, H MA160658, I/A 2 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-29
Empresa: TXEMA & MARINA GOURMET SL
Administrador Solidario
- DO CARMO DE SA RAQUEL
- Fernandez Marzo Jose Maria
- Garrido Oliva Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6030, L 4937, F 11, S 8, H MA160658, I/A 1 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-29
Empresa: RENT MAGACAR SL
Apoderado
- Garrido Oliva Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5823, L 4730, F 98, S 8, H MA149922, I/A 4 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-29
Empresa: RESIDENCIA LOS OLIVOS DEL PINILLO SL
Administrador Solidario
- Garcia Baeza Ana Virginia
- Garrido Oliva Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2378, L 1291, F 3, S 8, H MA 37654, I/A 4 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-29
Empresa: NOELO MALAGA SL
Administrador Unico
- Garrido Oliva Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183, L 4090, F 103, S 8, H MA119846, I/A 2 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-29
Empresa: NOELO MALAGA SL
Administrador Unico
- Garrido Oliva Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183, L 4090, F 102, S 8, H MA119846, I/A 1 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-29
Empresa: WHITE & PORRAS SL
Administrador Unico
- Garrido Oliva Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723, L 3631, F 16, S 8, H MA104004, I/A 2 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-29
Información de GARRIDO OLIVA CRISTOBAL
Mostramos los datos de GARRIDO OLIVA CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO OLIVA CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos