GARRIDO MARTINEZ JESUS
Informe ejecutivo de GARRIDO MARTINEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARRIDO MARTINEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLYESLINE SL | Administrador Unico | 07/03/2022 | |
POLYESLINE SL | Socio Unico | 23/03/2018 | |
POLYESLINE SL | Apoderado | 18/09/2017 |
VINCULACIONES DE GARRIDO MARTINEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO MARTINEZ JESUS
Empresa: POLYESLINE SL
Administrador Unico
- Garrido Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 171, S 8, H V 144321, I/A 10 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-46
Empresa: POLYESLINE SL
Administrador Solidario
- Diaz Roncero Arcas Francisca Jose
- Garrido Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 171, S 8, H V 144321, I/A 10 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-46
Empresa: POLYESLINE SL
Administrador Solidario
- Diaz Roncero Arcas Francisca Jose
- Garrido Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 170, S 8, H V 144321, I/A 9 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-46
Empresa: POLYESLINE SL
Administrador Unico
- Garrido Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 170, S 8, H V 144321, I/A 9 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-46
Empresa: POLYESLINE SL
Administrador Unico
- Garrido Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 170, S 8, H V 144321, I/A 8 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-46
Empresa: POLYESLINE SL
Socio Único
- Garrido Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 170, S 8, H V 144321, I/A 8 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-46
Empresa: POLYESLINE SL
Apoderado
- Garrido Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 170, S 8, H V 144321, I/A 7 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-46
Empresa: A&J SAMART BUSINESS DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Garrido Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 168, S 8, H V 144321, I/A 4 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-46
Empresa: A&J SAMART BUSINESS DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Garrido Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 168, S 8, H V 144321, I/A 3 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-46
Empresa: A&J SAMART BUSINESS DEVELOPMENT SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Sanchez Agustin Jose
- Garrido Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9346, L 6628, F 167, S 8, H V 144321, I/A 2 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-46
VER MAS ACTOS
Información de GARRIDO MARTINEZ JESUS
Mostramos los datos de GARRIDO MARTINEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO MARTINEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos