GARRIDO ISIDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de GARRIDO ISIDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARRIDO ISIDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y SERVICIOS IMPERSOL SL | Socio Unico | 06/07/2021 | |
OBRAS Y SERVICIOS IMPERSOL SL | Administrador Unico | 06/07/2021 | |
PAVIANGARIS OBRAS Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 11/05/2017 | |
PAVIANGARIS OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 11/05/2017 | |
ALECTO Y ARPIA SL | Administrador Unico | 23/03/2017 | |
SERVICIOS INTEGRALES COMUNMADRID SL | Administrador Unico | 19/12/2016 | |
SERVICIOS INTEGRALES GRUDAN SL | Administrador Unico | 19/12/2016 | |
SERVICIOS COMUNIDADES JORSERVI SL | Administrador Unico | 19/12/2016 | |
MANSEGUR SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 12/12/2016 |
VINCULACIONES DE GARRIDO ISIDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO ISIDRO ANTONIO
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS IMPERSOL SL
Administrador Unico
- Garrido Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41782 , F 184, S 8, H M 740127, I/A 1 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS IMPERSOL SL
Socio Único
- Garrido Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41782 , F 184, S 8, H M 740127, I/A 1 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Empresa: BLOGGERS SERVICIOS INFORMATICOS SL
Administrador Unico
- Garrido Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 127, F 20, S 8, H AV 6563, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-05
Empresa: PAVIANGARIS OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Garrido Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35971 , F 40, S 8, H M 646334, I/A 1 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-28
Empresa: PAVIANGARIS OBRAS Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Garrido Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35971 , F 40, S 8, H M 646334, I/A 1 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-28
Empresa: ALECTO Y ARPIA SL
Administrador Unico
- Garrido Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35728 , F 101, S 8, H M 642040, I/A 1 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Empresa: SERVICIOS COMUNIDADES JORSERVI SL
Administrador Unico
- Garrido Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35409 , F 53, S 8, H M 636463, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES GRUDAN SL
Administrador Unico
- Garrido Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35409 , F 44, S 8, H M 636462, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES COMUNMADRID SL
Administrador Unico
- Garrido Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35409 , F 34, S 8, H M 636461, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: MANSEGUR SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Garrido Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35356 , F 179, S 8, H M 635596, I/A 1 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
VER MAS ACTOS
Información de GARRIDO ISIDRO ANTONIO
Mostramos los datos de GARRIDO ISIDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO ISIDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos