GARRIDO GARCIA JUAN PABLO
Informe ejecutivo de GARRIDO GARCIA JUAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARRIDO GARCIA JUAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCTER & GAMBLE MATARO SL | Apoderado | 13/01/2016 | 10/04/2017 |
PROCTER & GAMBLE MATARO SL | Apoderado | 10/04/2017 |
VINCULACIONES DE GARRIDO GARCIA JUAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO GARCIA JUAN PABLO
Empresa: PROCTER & GAMBLE MATARO SL
Apoderado
- Arrieta Estevez Unai
- Garrido Garcia Juan Pablo
- Sanchez Benavente Pedro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35823 , F 4, S 8, H M 238176, I/A 65 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: PROCTER & GAMBLE MATARO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29032 , F 70, S 8, H M 238176, I/A 64 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: PROCTER & GAMBLE MATARO SL
Apoderado
- Garrido Garcia Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29032 , F 61, S 8, H M 238176, I/A 59 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Empresa: PROCTER & GAMBLE MATARO SL
Apoderado
- Alvarez Benavides Ramon Jose
- Arrieta Estevez Unai
- Fernandez De La Ossa Antonio
- Garrido Garcia Juan Pablo
- Gomez Nieto Carlos
- Horner Christopher Steven
- Ribas Tristany Ester
- Romero Alonso Angel
- Romero Alonso Angel
- Sanchez Benavente Pedro Alberto
- Siso Calvera Nuria
- Solans Senen Javier
- Solans Senen Javier
- Solans Senen Javier
- Solans Senen Javier
- Tarrida Sabate Oriol
- Valdueza Diez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29032 , F 58, S 8, H M 238176, I/A 58 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Información de GARRIDO GARCIA JUAN PABLO
Mostramos los datos de GARRIDO GARCIA JUAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO GARCIA JUAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos