GARRIDO DE LA ASUNCION EVA
Informe ejecutivo de GARRIDO DE LA ASUNCION EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARRIDO DE LA ASUNCION EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SYNERGIA CREATIVE WEBS SL | Administrador Unico | 25/03/2013 | |
SYNERGIA CREATIVE WEBS SL | Liquidador | 25/03/2013 | 25/03/2013 |
JOSE MARIA GARRIDO ASESORES SL | Administrador Solidario | 11/03/2009 | 14/01/2013 |
VINCULACIONES DE GARRIDO DE LA ASUNCION EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO DE LA ASUNCION EVA
Empresa: SYNERGIA CREATIVE WEBS SL
Liquidador
- Garrido De La Asuncion Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 107, S 8, H S 17173, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-39
Empresa: SYNERGIA CREATIVE WEBS SL
Administrador Unico
- Garrido De La Asuncion Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 107, S 8, H S 17173, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-39
Empresa: JOSE MARIA GARRIDO ASESORES SL
Administrador Solidario
- Garrido De La Asuncion Carmen
- Garrido De La Asuncion Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 51, S 8, H S 1992, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-39
Empresa: JOSE MARIA GARRIDO ASESORES SL
Administrador Solidario
- Garrido De La Asuncion Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 51, S 8, H S 1992, I/A 4 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-39
Información de GARRIDO DE LA ASUNCION EVA
Mostramos los datos de GARRIDO DE LA ASUNCION EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO DE LA ASUNCION EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos