GARRIDO CASTILLO ENRIQUE
Informe ejecutivo de GARRIDO CASTILLO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARRIDO CASTILLO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDITERRANEA GARRIDO DE TRANSPORTES MEGATRANS SL | Administrador Solidario | 16/03/2011 | 04/12/2017 |
COMERCIAL MEGA MEGACOM SL | Administrador Solidario | 15/03/2011 | 01/12/2017 |
EUROMEGATRANS SL | Administrador Solidario | 01/12/2017 | |
MEDITERRANEA GARRIDO DE TRANSPORTES MEGATRANS SL | Presidente | 16/03/2011 | |
MEDITERRANEA GARRIDO DE TRANSPORTES MEGATRANS SL | Consejero | 16/03/2011 | |
COMERCIAL MEGA MEGACOM SL | Secretario | 15/03/2011 | |
COMERCIAL MEGA MEGACOM SL | Consejero | 15/03/2011 |
VINCULACIONES DE GARRIDO CASTILLO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO CASTILLO ENRIQUE
Administrador Solidario
- Garrido Castillo Enrique
- Martin Garrido Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 2919, F 36, S 8, H V 50458, I/A 13 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-46
Empresa: COMERCIAL MEGA MEGACOM SL
Administrador Solidario
- Garrido Castillo Enrique
- Martin Garrido Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 2919, F 5, S 8, H V 50455, I/A 11 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
Empresa: EUROMEGATRANS SL
Administrador Solidario
- Garrido Castillo Enrique
- Martin Garrido Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7343, L 4644, F 192, S 8, H V 86899, I/A 7 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
Administrador Solidario
- Garrido Castillo Enrique
- Martin Garrido Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 2919, F 36, S 8, H V 50458, I/A 12 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-46
Consejero Delegado
Consejero
- Garrido Castillo Enrique
- Garrido Soriano Maria Cristina
- Martin Garrido Miguel Angel
Presidente
- Garrido Castillo Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 2919, F 36, S 8, H V 50458, I/A 12 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-46
Empresa: COMERCIAL MEGA MEGACOM SL
Administrador Solidario
- Garrido Castillo Enrique
- Martin Garrido Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 2919, F 5, S 8, H V 50455, I/A 10 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
Empresa: COMERCIAL MEGA MEGACOM SL
Consejero
- Garrido Castillo Enrique
- Garrido Soriano Maria Cristina
- Martin Garrido Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Garrido Castillo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 2919, F 5, S 8, H V 50455, I/A 10 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
Información de GARRIDO CASTILLO ENRIQUE
Mostramos los datos de GARRIDO CASTILLO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO CASTILLO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos