GARRIDO CARMONA VICENTE
Informe ejecutivo de GARRIDO CARMONA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARRIDO CARMONA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER AHORRO 79 FP | Miem.Com.Ctr | 16/05/2013 | 07/01/2014 |
EUROPOPULAR ASOCIADO RENTA FP | Miem.Com.Ctr | 28/03/2011 | 19/12/2013 |
SANTANDER AHORRO 79 FP | Miem.Com.Ctr | 28/07/2010 | 26/03/2013 |
VINCULACIONES DE GARRIDO CARMONA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO CARMONA VICENTE
Empresa: EUROPOPULAR ASOCIADO VIDA FP
Miem.Com.Ctr
- Garrido Carmona Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 188, S 8, H M 328944, I/A 8 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Empresa: EUROPOPULAR ASOCIADO RENTA FP
Miem.Com.Ctr
- Garrido Carmona Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18890 , F 41, S 8, H M 329684, I/A 10 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28
Empresa: EUROPOPULAR ASOCIADO VIDA FP
Miem.Com.Ctr
- Garrido Carmona Vicente
- Perez Acero Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 188, S 8, H M 328944, I/A 7 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
Empresa: EUROPOPULAR ASOCIADO VIDA FP
Miem.Com.Ctr
Supl.Comi.C.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 187, S 8, H M 328944, I/A 6 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Empresa: EUROPOPULAR ASOCIADO RENTA FP
Miem.Com.Ctr
- Benadero Carrero Jose Angel
- Cobreros Baez Diego
- Garrido Carmona Vicente
- Perez Acero Guillermo
- Sordo Leon Julian
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18890 , F 38, S 8, H M 329684, I/A 5 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Empresa: EUROPOPULAR ASOCIADO VIDA FP
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 183, S 8, H M 328944, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Información de GARRIDO CARMONA VICENTE
Mostramos los datos de GARRIDO CARMONA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO CARMONA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos