GARRETA MORENO MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GARRETA MORENO MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARRETA MORENO MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDA PHARMA SL | Apoderado | 27/08/2018 | |
VIATRIS PHARMACEUTICALS SL | Apoderado Solidario | 20/07/2018 |
VINCULACIONES DE GARRETA MORENO MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRETA MORENO MARIA TERESA
Empresa: MEDA PHARMA SL
Apoderado
- Fontes Caeiro Oliveira Borges Paulo Manuel
- Garreta Moreno Maria Teresa
- Gonzalez Medina Alvaro
- Leria Gelabert Mariona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34506 , F 205, S 8, H M 620630, I/A 11 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Empresa: MYLAN PHARMACEUTICALS SL
Apoderado Solidario
- Garreta Moreno Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41079 , F 121, S 8, H B 240742, I/A 95 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-08
Empresa: BGP PRODUCTS OPERATIONS SL
Apoderado
- Garreta Moreno Maria Teresa
- Sanchez Martin Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34842 , F 171, S 8, H M 588237, I/A 41 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-28
Empresa: MEDA PHARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34506 , F 201, S 8, H M 620630, I/A 7 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-28
Empresa: MEDA PHARMA SL
Apoderado
- Azabal Arroyo Consuelo
- Casal Laplana Alfonso Luis
- Cerrato Crespan Ignacio
- Echevarria Perez Agua Eva Maria
- Garreta Moreno Maria Teresa
- Gomez Collazo Esperanza
- Martinez Martinez Alicia
- Osterlund Dan Marten
- Peña Boada Carlos
- Saenz Orozco Blanca
- Santa Cruz Fernandez Jose Vicente
- Van't Hullenaar Anthonius Matthijs
- Weiss Rainer Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34506 , F 198, S 8, H M 620630, I/A 4 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Información de GARRETA MORENO MARIA TERESA
Mostramos los datos de GARRETA MORENO MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRETA MORENO MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos