GARRETA FERNANDEZ CARMEN
Informe ejecutivo de GARRETA FERNANDEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE GARRETA FERNANDEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GDS GRUPO DE SERVICIOS I SA | Apoderado Solidario | 29/12/2017 | 02/04/2019 |
INTER CAIXA SA | Apoderado Solidario | 29/12/2017 | 27/03/2019 |
CAIXA JUNIOR SA | Apoderado Solidario | 29/12/2017 | 07/03/2019 |
CAIXA RECORD SA | Apoderado Solidario | 29/12/2017 | 07/03/2019 |
IMAGINERSGEN SA | Apoderado Solidario | 29/12/2017 | 13/02/2019 |
OPENWEALTH SA | Apoderado Solidario | 02/01/2018 | 13/02/2019 |
TOT CAIXA SA | Apoderado Solidario | 29/12/2017 | 13/02/2019 |
CAIXA CONSULTING SA | Apoderado Solidario | 29/12/2017 | 13/02/2019 |
CAIXA JOVE SA | Apoderado Solidario | 29/12/2017 | 13/02/2019 |
ARQUITRABE ACTIVOS SL | Apoderado Solidario | 20/02/2018 | 13/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARRETA FERNANDEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRETA FERNANDEZ CARMEN
Empresa: GDS GRUPO DE SERVICIOS I SA
Apoderado Solidario
- Espinosa Salom Manel Ignasi
- Garreta Fernandez Carmen
- Sirvent Sole Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33197 , F 66, S 8, H B 225645, I/A 12 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-08
Empresa: INTER CAIXA SA
Apoderado Solidario
- Espinosa Salom Manel Ignasi
- Garreta Fernandez Carmen
- Sirvent Sole Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40210 , F 172, S 8, H B 50358, I/A 17 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: CAIXA JUNIOR SA
Apoderado Solidario
- Espinosa Salom Manel Ignasi
- Garreta Fernandez Carmen
- Sirvent Sole Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40195 , F 174, S 8, H B 50430, I/A 17 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Empresa: CAIXA RECORD SA
Apoderado Solidario
- Espinosa Salom Manel Ignasi
- Garreta Fernandez Carmen
- Sirvent Sole Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40203 , F 205, S 8, H B 50460, I/A 20 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Empresa: ARQUITRABE ACTIVOS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45051 , F 131, S 8, H B 475499, I/A 30 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Empresa: CAIXA CONSULTING SA
Apoderado Solidario
- Espinosa Salom Manel Ignasi
- Garreta Fernandez Carmen
- Sirvent Sole Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40195 , F 114, S 8, H B 50434, I/A 17 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Empresa: MEDICAIXA SA
Apoderado Solidario
- Espinosa Salom Manel Ignasi
- Garreta Fernandez Carmen
- Sirvent Sole Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31636 , F 110, S 8, H B 20445, I/A 23 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Empresa: RENTCAIXA 1 SA
Apoderado Solidario
- Espinosa Salom Manel Ignasi
- Garreta Fernandez Carmen
- Sirvent Sole Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 101, S 8, H B 167721, I/A 10 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Empresa: CAIXA JOVE SA
Apoderado Solidario
- Espinosa Salom Manel Ignasi
- Garreta Fernandez Carmen
- Sirvent Sole Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40195 , F 164, S 8, H B 50408, I/A 18 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Empresa: TOT CAIXA SA
Apoderado Solidario
- Espinosa Salom Manel Ignasi
- Garreta Fernandez Carmen
- Sirvent Sole Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 82, S 8, H B 50458, I/A 18 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
VER MAS ACTOS
Información de GARRETA FERNANDEZ CARMEN
Mostramos los datos de GARRETA FERNANDEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRETA FERNANDEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos