GARRELL RAICH JUAN
Informe ejecutivo de GARRELL RAICH JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARRELL RAICH JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINICENTRALES HIDROELECTRICAS SA | Consejero | 03/07/2024 | |
BENJAC SA | Consejero | 08/10/2019 | |
HIDROELECTRICA DE QUIROS SA | Consejero | 17/06/2019 | |
HIDROELECTRICA DE QUIROS SA | Apoderado | 22/12/2014 | |
HIDROELECTRICA DE QUIROS SA | Apoderado | 20/04/2010 | |
CENPAR SA | Apoderado | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARRELL RAICH JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRELL RAICH JUAN
Empresa: MINICENTRALES HIDROELECTRICAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 85451, I/A 58 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Empresa: MINICENTRALES HIDROELECTRICAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 85451, I/A 58 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Empresa: BENJAC SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36346 , F 187, S 8, H B 70766, I/A 40 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-08
Empresa: MINICENTRALES HIDROELECTRICAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 41, S 8, H B 85451, I/A 54 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Empresa: MINICENTRALES HIDROELECTRICAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 41, S 8, H B 85451, I/A 54 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Empresa: HIDROELECTRICA DE QUIROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garrell Raich Juan
- Lopez Dominguez Jose Maria
- MINICENTRALES HIDROELECTRICAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 74, S 8, H AS 4961, I/A 53 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-33
Empresa: HIDROELECTRICA DE QUIROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garrell Raich Juan
- Lopez Dominguez Jose Maria
- MINICENTRALES HIDROELECTRICAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 74, S 8, H AS 4961, I/A 53 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-33
Empresa: HIDROELECTRICA DE QUIROS SA
Apoderado
- Garrell Raich Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 73, S 8, H AS 4961, I/A 50 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-33
Empresa: BENJAC SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36346 , F 187, S 8, H B 70766, I/A 39 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-08
Empresa: PROMOCIONES Y PROYECTOS MODOLELL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garrell Raich Juan
- Martinez Agusti Neus
- MINICENTRALES HIDROELECTRICAS SA
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41237 , F 61, S 8, H B 89434, I/A 45 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
VER MAS ACTOS
Información de GARRELL RAICH JUAN
Mostramos los datos de GARRELL RAICH JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRELL RAICH JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos