GARRACHON PRIETO MARIA-JESUS
Informe ejecutivo de GARRACHON PRIETO MARIA-JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARRACHON PRIETO MARIA-JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RTS SA | Consejero | 23/10/2017 | |
RTS SA | Apoderado Solidario | 27/02/2009 | |
GARMENTELLE 2007 SA | Apoderado Solidario | 27/02/2009 |
VINCULACIONES DE GARRACHON PRIETO MARIA-JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRACHON PRIETO MARIA-JESUS
Empresa: RTS SA
Consejero
- Barandiaran Aguirre Gorka
- Garrachon Prieto Maria-jesus
- Ortueta Azcarreta Juan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 47, S 8, H SS 4879, I/A 44 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-20
Empresa: RTS SA
Vicepresidente
- Garrachon Prieto Maria-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 47, S 8, H SS 4879, I/A 44 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-20
Empresa: RTS SA
Consejero
- Aguirre Aguirregomezcorta Maria Isabel
- Garrachon Prieto Maria-jesus
- Ortueta Azcarreta Juan-maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garrachon Prieto Maria-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 43, S 8, H SS 4879, I/A 37 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Empresa: RTS SA
Consejero
- Garrachon Prieto Maria-jesus
- Ortueta Azcarreta Juan-maria
Presidente
- Garrachon Prieto Maria-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 43, S 8, H SS 4879, I/A 37 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Empresa: SUTOKI SA
Consejero
- Barandiaran Arrizabalaga Donato
- Garrachon Prieto Maria-jesus
- Ortueta Azcarreta Juan-maria
Presidente
Secretario
- Garrachon Prieto Maria-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 115, S 8, H VI 2504, I/A 28 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-01
Empresa: RTS SA
Consejero
- Barandiaran Arrizabalaga Donato
- Garrachon Prieto Maria-jesus
- Ortueta Azcarreta Juan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 197, S 8, H SS 4879, I/A 27 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-20
Empresa: RTS SA
Auditor de Cuentas Consolidado
Presidente
- Garrachon Prieto Maria-jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 197, S 8, H SS 4879, I/A 27 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-20
Empresa: RTS SA
Presidente
Secretario
- Garrachon Prieto Maria-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 197, S 8, H SS 4879, I/A 27 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-20
Empresa: UTILES DE FORJA SA
Consejero
- Barandiaran Arrizabalaga Donato
- Garrachon Prieto Maria-jesus
- Ortueta Azcarreta Juan-maria
Presidente
Secretario
- Garrachon Prieto Maria-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 157, S 8, H VI 196, I/A 8 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-01
Empresa: UTILES DE FORJA SA
Consejero
- Barandiaran Arrizabalaga Donato
- Garrachon Prieto Maria-jesus
- Ortueta Azcarreta Juan-maria
Presidente
Secretario
- Garrachon Prieto Maria-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 157, S 8, H VI 196, I/A 8 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-01
VER MAS ACTOS
Información de GARRACHON PRIETO MARIA-JESUS
Mostramos los datos de GARRACHON PRIETO MARIA-JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRACHON PRIETO MARIA-JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos