GARNICA GUTIERREZ IGNACIO
Informe ejecutivo de GARNICA GUTIERREZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARNICA GUTIERREZ IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES AROGAR SA | Consejero | 06/07/2021 |
VINCULACIONES DE GARNICA GUTIERREZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARNICA GUTIERREZ IGNACIO
Empresa: INVERSIONES AROGAR SA
Consejero
- Garnica Gutierrez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14998 , F 155, S 8, H M 250067, I/A 12 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Administrador Solidario
- Arocena Mancisidor Flora Maria
- Garnica Gutierrez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4623 , F 52, S 8, H M 76030, I/A 11 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Empresa: FONCAVA GESTION SA
Consejero Delegado
- Garnica Gutierrez Ignacio
Consejero
- Arocena Mancisidor Flora
- Garnica Gutierrez Ignacio
- Vela Jimenez Ramon
Presidente
- Garnica Gutierrez Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17939 , F 72, S 8, H M 309796, I/A 5 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
Empresa: INVERSIONES AROGAR SA
Consejero
- Garnica Gutierrez Ignacio
Presidente
- Garnica Gutierrez Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14998 , F 153, S 8, H M 250067, I/A 9 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-28
Empresa: INVERSIONES AROGAR SA
Consejero
- Arocena Mancisidor Flora
- Garnica Gutierrez Ignacio
- Vela Jimenez Ramon
Presidente
- Garnica Gutierrez Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14998 , F 153, S 8, H M 250067, I/A 8 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-28
Empresa: INVERSIONES AROGAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Garnica Gutierrez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14998 , F 153, S 8, H M 250067, I/A 8 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-28
Información de GARNICA GUTIERREZ IGNACIO
Mostramos los datos de GARNICA GUTIERREZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARNICA GUTIERREZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos