GARNICA GOÑI BLANCA ESTHER
Informe ejecutivo de GARNICA GOÑI BLANCA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARNICA GOÑI BLANCA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES GARNICA Y CORTES SL | Apoderado | 31/05/2016 | |
CONSTRUCCIONES GARNICA Y CORTES SL | Apoderado | 13/10/2015 | |
CONSTRUCCIONES GARNICA Y CORTES SL | Apoderado | 21/12/2011 |
VINCULACIONES DE GARNICA GOÑI BLANCA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARNICA GOÑI BLANCA ESTHER
Empresa: CONSTRUCCIONES GARNICA Y CORTES SL
Apoderado
- Garnica Goñi Blanca Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 36, S 8, H NA 4322, I/A 34 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: CONSTRUCCIONES GARNICA Y CORTES SL
Apoderado
- Garnica Goñi Blanca Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 34, S 8, H NA 4322, I/A 32 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-31
Empresa: CONSTRUCCIONES GARNICA Y CORTES SL
Apoderado
- Garnica Goñi Blanca Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 182, S 8, H NA 4322, I/A 29 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-31
Información de GARNICA GOÑI BLANCA ESTHER
Mostramos los datos de GARNICA GOÑI BLANCA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARNICA GOÑI BLANCA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos