GARMON RAMOS MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARMON RAMOS MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARMON RAMOS MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWPASAJE 2023 SL | Administrador Solidario | 11/12/2023 | |
LARISCONCE SL | Administrador Solidario | 21/09/2023 | |
GAMO BURGO SL | Administrador Solidario | 21/09/2023 | |
JAREMA 2023 SL | Administrador Solidario | 02/05/2023 | |
FIDODIDO SL | Liquidador Solidario | 22/01/2019 | |
MOLLY LEON SL | Administrador Solidario | 19/06/2014 | |
LOS OCHO BARMAN SL | Administrador Solidario | 20/10/2009 | |
JALOREN SL | Administrador Solidario | 20/10/2009 |
VINCULACIONES DE GARMON RAMOS MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARMON RAMOS MANUEL ANGEL
Empresa: NEWPASAJE 2023 SL
Administrador Solidario
- Garmon Ramos Eva Maria
- Garmon Ramos Francisco Javier
- Garmon Ramos Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 175, S 8, H LE 28343, I/A 1 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-24
Empresa: LARISCONCE SL
Administrador Solidario
- Garmon Ramos Eva Maria
- Garmon Ramos Francisco Javier
- Garmon Ramos Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 107, S 8, H LE 28258, I/A 1 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-24
Empresa: GAMO BURGO SL
Administrador Solidario
- Garmon Ramos Arturo
- Garmon Ramos Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 999 , F 71, S 8, H LE 14303, I/A 2 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-24
Empresa: GAMO BURGO SL
Administrador Unico
- Garmon Ramos Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 999 , F 71, S 8, H LE 14303, I/A 2 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-24
Empresa: JAREMA 2023 SL
Administrador Solidario
- Garmon Ramos Arturo
- Garmon Ramos Eva Maria
- Garmon Ramos Francisco Javier
- Garmon Ramos Manuel Angel
- Gonzalez Del Barrio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 74, S 8, H LE 28066, I/A 1 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-24
Empresa: FIDODIDO SL
Liquidador Solidario
- Garmon Ramos Eva Maria
- Garmon Ramos Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 221, S 8, H LE 16960, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-24
Empresa: FIDODIDO SL
Administrador Solidario
- Garmon Ramos Eva Maria
- Garmon Ramos Francisco Javier
- Garmon Ramos Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 221, S 8, H LE 16960, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-24
Empresa: MOLLY LEON SL
Administrador Solidario
- Garmon Ramos Eva Maria
- Garmon Ramos Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 842 , F 186, S 8, H LE 9398, I/A 3 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-24
Empresa: RAMOSPARDO SL
Administrador Solidario
- Garmon Ramos Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943 , F 89, S 8, H LE 12551, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-24
Empresa: RAMOSPARDO SLL
Administrador Solidario
- Garmon Ramos Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943 , F 88, S 8, H LE 12551, I/A 3 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-24
VER MAS ACTOS
Información de GARMON RAMOS MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARMON RAMOS MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARMON RAMOS MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos