GARITAGOITIA URIZAR MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARITAGOITIA URIZAR MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARITAGOITIA URIZAR MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URI ZELAI SA | Presidente | 04/09/2009 | 03/02/2023 |
URI ZELAI SA | Consejero | 04/09/2009 | 03/02/2023 |
INDUSTRIAS ALGA SA | Apoderado | 31/08/2016 | |
INERVOL SA | Apoderado | 05/08/2016 | |
INERVOL SA | Presidente | 21/09/2009 | 05/08/2016 |
INERVOL SA | Consejero | 21/09/2009 | 05/08/2016 |
INDUSTRIAS ALGA SA | Presidente | 24/07/2013 | 04/08/2016 |
INDUSTRIAS ALGA SA | Consejero | 24/07/2013 | 04/08/2016 |
COROA SL | Consejero | 27/12/2012 |
VINCULACIONES DE GARITAGOITIA URIZAR MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARITAGOITIA URIZAR MIGUEL ANGEL
Empresa: URI ZELAI SA
Consejero
- Alberdi Urizar Maite
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
- Sarasua Bascaran Maria Iciar
Presidente
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 173, S 8, H BI 4676,A , I/ 15 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-48
Empresa: INDUSTRIAS ALGA SA
Apoderado
- Alcibar Arbulu Luis Miguel
- Alcibar Arbulu Luis Miguel
- Alcibar Arbulu Luis Miguel
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4716 , F 81, S 8, H BI 5041,A , I/ 43 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
Empresa: INERVOL SA
Apoderado
- Alcibar Arbulu Luis Miguel
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 50, S 8, H BI 18503, I/A 7 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-48
Empresa: INERVOL SA
Consejero
- Alberdi Urizar Maite
- Alcibar Arbulu Luis Miguel
- Garitagoitia Sarasua Idoia
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
- Sarasua Bascaran Maria Iciar
- Urizar Zuricaray Pilar
Presidente
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 48, S 8, H BI 18503, I/A 6 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-48
Empresa: INDUSTRIAS ALGA SA
Consejero
- Alberdi Urizar Maite
- Alcibar Arbulu Luis Miguel
- Garitagoitia Sarasua Idoia
- Garitagoitia Sarasua Zigor
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
- Garitaoitia Urizar Aitor
Presidente
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 66, S 8, H BI 5041,A , I/ 40 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
Empresa: URI ZELAI SA
Consejero
- Alberdi Urizar Maite
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
- Sarasua Bascaran Maria Iciar
Presidente
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 172, S 8, H BI 4676,A , I/ 13 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-48
Empresa: INDUSTRIAS ALGA SA
Consejero
- Alberdi Urizar Maite
- Alcibar Arbulu Luis Miguel
- Garitagoitia Sarasua Idoia
- Garitagoitia Sarasua Zigor
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
- Garitaoitia Urizar Aitor
Presidente
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 64, S 8, H BI 5041,A , I/ 37 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-48
Empresa: COROA SL
Consejero
- Alberdi Urizar Maite
- Alcibar Arbulu Luis Miguel
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3183 , F 216, S 8, H BI 13061, I/A 6 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-48
Empresa: INERVOL SA
Consejero
- Alberdi Urizar Maite
- Alcibar Arbulu Luis Miguel
- Garitagoitia Sarasua Idoia
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
- Sarasua Bascaran Maria Iciar
- Urizar Zuricaray Pilar
Presidente
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 47, S 8, H BI 18503, I/A 5 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Empresa: INERVOL SA
Consejero
- Alberdi Urizar Maite
- Alcibar Arbulu Luis Miguel
- Garitagoitia Sarasua Idoia
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
- Sarasua Bascaran Maria Iciar
- Urizar Zuricaray Pilar
Presidente
- Garitagoitia Urizar Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 47, S 8, H BI 18503, I/A 4 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-48
VER MAS ACTOS
Información de GARITAGOITIA URIZAR MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARITAGOITIA URIZAR MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARITAGOITIA URIZAR MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos