GARI BURGUERA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GARI BURGUERA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARI BURGUERA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IZCALAGA BESPOKE SL | Administrador Solidario | 02/05/2024 | |
GARI BURGUERA SL | Socio Unico | 13/02/2023 | |
GARI BURGUERA SL | Administrador Unico | 13/02/2023 | |
JOSMAR GR 2013 SL | Administrador Unico | 18/10/2021 | |
GALA DREAMS SL | Administrador Solidario | 11/10/2021 | |
GARI BURGUERA SL | Apoderado | 09/06/2010 |
VINCULACIONES DE GARI BURGUERA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARI BURGUERA JOSE MARIA
Empresa: SES SALINES ASSESSORS SL
Administrador Solidario
- Gari Burguera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 69081, I/A 3 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-07
Empresa: IZCALAGA BESPOKE SL
Administrador Solidario
- Carrio Adrover Miguel Juan
- Gari Burguera Jose Maria
- Real Bordoy Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2970 , F 182, S 8, H PM 94959, I/A 2 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-07
Empresa: IZCALAGA BESPOKE SL
Administrador Solidario
- Carrio Adrover Miguel Juan
- Gari Burguera Jose Maria
- Lacort Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2970 , F 182, S 8, H PM 94959, I/A 2 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-07
Empresa: GARGUD SERVICIOS 2019 SL
Administrador Solidario
- Gari Burguera Jose Maria
- Gudiño Escudero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 161, S 8, H PM 87755, I/A 2 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-07
Empresa: GARI BURGUERA SL
Administrador Unico
- Gari Burguera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 151, S 8, H PM 7118, I/A 6 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-07
Empresa: GARI BURGUERA SL
Administrador Solidario
- Burguera Portell Agustina
- Gari Burguera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 151, S 8, H PM 7118, I/A 6 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-07
Empresa: GARI BURGUERA SL
Socio Único
- Gari Burguera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 151, S 8, H PM 7118, I/A 6 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-07
Empresa: IZCALAGA BESPOKE SL
Administrador Solidario
- Carrio Adrover Miguel Juan
- Gari Burguera Jose Maria
- Lacort Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2970 , F 180, S 8, H PM 94959, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-07
Empresa: JOSMAR GR 2013 SL
Administrador Unico
- Gari Burguera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2919 , F 6, S 8, H PM 92139, I/A 1 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-07
Empresa: GALA DREAMS SL
Administrador Solidario
- Gari Burguera Jose Maria
- Rodriguez Vidal Ladislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 40, S 8, H PM 92097, I/A 1 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-07
VER MAS ACTOS
Información de GARI BURGUERA JOSE MARIA
Mostramos los datos de GARI BURGUERA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARI BURGUERA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos