GARI BIBILONI ANTONIO
Informe ejecutivo de GARI BIBILONI ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARI BIBILONI ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMA 4 BIBILONI SL | Presidente | 07/07/2016 | |
REFORMA 4 BIBILONI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/07/2016 | |
REFORMA 4 BIBILONI SL | Consejero | 07/07/2016 | |
RESIDENCIAL ARAGON CENTER SL | Consejero Delegado Solidario | 30/03/2016 | |
RESIDENCIAL ARAGON CENTER SL | Presidente | 30/03/2016 | |
RESIDENCIAL ARAGON CENTER SL | Consejero | 30/03/2016 | |
BIBILONI SL | Consejero Delegado Solidario | 29/02/2016 | |
RESIDENCIAL ARAGON CENTER SL | Apoderado Solidario | 26/02/2015 |
VINCULACIONES DE GARI BIBILONI ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARI BIBILONI ANTONIO
Empresa: REFORMA 4 BIBILONI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gari Bibiloni Antonio
- Gari Bibiloni Margarita
- Gari Bibiloni Maria Antonia
- Gari Bibiloni Pedro
Consejero
- Gari Bibiloni Antonio
- Gari Bibiloni Margarita
- Gari Bibiloni Maria Antonia
- Gari Bibiloni Pedro
Presidente
- Gari Bibiloni Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 153, S 8, H PM 79222, I/A 1 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-07
Empresa: RESIDENCIAL ARAGON CENTER SL
Consejero Delegado Solidario
- Gari Bibiloni Antonio
- Gari Bibiloni Margarita
- Gari Bibiloni Maria Antonia
- Gari Bibiloni Pedro
Consejero
- Gari Bibiloni Antonio
- Gari Bibiloni Margarita
- Gari Bibiloni Maria Antonia
- Gari Bibiloni Pedro
Presidente
- Gari Bibiloni Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 195, S 8, H PM 75691, I/A 3 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-07
Empresa: BIBILONI SL
Consejero Delegado Solidario
- Gari Bibiloni Antonio
- Gari Bibiloni Margarita
- Gari Bibiloni Maria Antonia
- Gari Bibiloni Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 202, S 8, H PM 4462, I/A 24 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-07
Empresa: RESIDENCIAL ARAGON CENTER SL
Apoderado Solidario
- Gari Bibiloni Antonio
- Gari Bibiloni Margarita
- Gari Bibiloni Maria Antonia
- Gari Bibiloni Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 195, S 8, H PM 75691, I/A 2 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Información de GARI BIBILONI ANTONIO
Mostramos los datos de GARI BIBILONI ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARI BIBILONI ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos