GARI ARTIGUES LLORENC
Informe ejecutivo de GARI ARTIGUES LLORENC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARI ARTIGUES LLORENC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTUALCAR AVENIDAS SL | Administrador Solidario | 13/01/2009 | 20/06/2019 |
ALTING 2.000 SL | Administrador Solidario | 19/06/2019 |
VINCULACIONES DE GARI ARTIGUES LLORENC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARI ARTIGUES LLORENC
Empresa: ACTUALCAR AVENIDAS SL
Administrador Solidario
- Gari Artigues Llorenc
- Mulet Llabres Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 180, S 8, H PM 63283, I/A 2 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-07
Empresa: ALTING 2.000 SL
Administrador Solidario
- Gari Artigues Llorenc
- Mulet Llabres Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 180, S 8, H PM 28288, I/A 8 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-07
Empresa: ACTUALCAR AVENIDAS SL
Administrador Solidario
- Gari Artigues Llorenc
- Mulet Llabres Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 177, S 8, H PM 63283, I/A 1 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-07
Información de GARI ARTIGUES LLORENC
Mostramos los datos de GARI ARTIGUES LLORENC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARI ARTIGUES LLORENC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos