GARGANTE PUJOL MARIA
Informe ejecutivo de GARGANTE PUJOL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARGANTE PUJOL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JACORVEL SL | Apoderado Solidario | 07/03/2018 | |
JACORVEL SL | Apoderado | 13/12/2011 |
VINCULACIONES DE GARGANTE PUJOL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARGANTE PUJOL MARIA
Empresa: JACORVEL SL
Apoderado Solidario
- Gargante Pujol Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 2, S 8, H B 163015, I/A 13 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Empresa: JACORVEL SL
Apoderado
- Gargante Pujol Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 1, S 8, H B 163015, I/A 12 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Empresa: JACORVEL SL
Administrador
- Gargante Pujol Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 1, S 8, H B 163015, I/A 10 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-08
Empresa: DODECATHEON SL
Apoderado
- Conillas Castells Jose Ignacio
- Gargante Pujol Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30201 , F 205, S 8, H B 168344, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-08
Información de GARGANTE PUJOL MARIA
Mostramos los datos de GARGANTE PUJOL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARGANTE PUJOL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos