GARGALLO CURQUEJO LUIS ARMANDO
Informe ejecutivo de GARGALLO CURQUEJO LUIS ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARGALLO CURQUEJO LUIS ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARGON PLAZA SL | Socio Unico | 19/01/2012 | |
GARGON PLAZA SL | Administrador Unico | 14/12/2010 | |
ATHENEA INMUEBLES 1890 SL | Administrador Solidario | 16/06/2010 |
VINCULACIONES DE GARGALLO CURQUEJO LUIS ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARGALLO CURQUEJO LUIS ARMANDO
Empresa: GARGON PLAZA SL
Socio Único
- Gargallo Curquejo Luis Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814 , F 112, S 8, H Z 50967, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-50
Empresa: LIMPIAUTO RAJU SL
Administrador Unico
- Gargallo Curquejo Luis Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3750 , F 108, S 8, H Z 49495, I/A 3 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-50
Empresa: PIRINEOX 2007 SL
Administrador Solidario
- Gargallo Curquejo Luis Armando
- Perez Aranda Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3607 , F 21, S 8, H Z 46066, I/A 3 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-50
Empresa: TOTAL ELECTRIC GROUP 2008 SL
Administrador Solidario
- Gargallo Curquejo Luis Armando
- Perez Aranda Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3543 , F 44, S 8, H Z 44494, I/A 4 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-50
Empresa: LIMPIAUTO RAJU SL
Administrador Unico
- Gargallo Curquejo Luis Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3750 , F 108, S 8, H Z 49495, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-50
Empresa: LIMPIAUTO RAJU SL
Nuevo Socio Único
- Gargallo Curquejo Luis Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3750 , F 108, S 8, H Z 49495, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-50
Empresa: GARGON PLAZA SL
Administrador Unico
- Gargallo Curquejo Luis Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814 , F 111, S 8, H Z 50967, I/A 1 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-50
Empresa: ATHENEA INMUEBLES 1890 SL
Administrador Solidario
- Gargallo Curquejo Luis Armando
- Perez Aranda Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3783 , F 196, S 8, H Z 50296, I/A 1 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-50
Información de GARGALLO CURQUEJO LUIS ARMANDO
Mostramos los datos de GARGALLO CURQUEJO LUIS ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARGALLO CURQUEJO LUIS ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos