GARDETA TORRODELLAS ANA-MARIA
Informe ejecutivo de GARDETA TORRODELLAS ANA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARDETA TORRODELLAS ANA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE ANTONIO LLEIDA SL | Administrador Solidario | 04/01/2011 | 30/12/2020 |
PROMOCIONES SOCIALES ESTADILLA SL | Consejero | 23/12/2013 |
VINCULACIONES DE GARDETA TORRODELLAS ANA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARDETA TORRODELLAS ANA-MARIA
Empresa: DE ANTONIO LLEIDA SL
Administrador Solidario
- De Antonio Capdevila Alberto
- Gardeta Torrodellas Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383, L 215, F 182, S 8, H HU 472, I/A 5 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-22
Empresa: PROMOCIONES SOCIALES ESTADILLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bardaji Martinez Florencio
- Cavero Tolosa Ana Maria
- Facerias Sancho Jaime
- Gardeta Torrodellas Ana-maria
- Garuz Latorre Juan Manuel
- Mancho Moliner Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418, L 248, F 78, S 8, H HU 5195, I/A 5 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-22
Empresa: DE ANTONIO LLEIDA SL
Administrador Solidario
- De Antonio Capdevila Alberto
- Gardeta Torrodellas Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383, L 215, F 182, S 8, H HU 472, I/A 3 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-22
Información de GARDETA TORRODELLAS ANA-MARIA
Mostramos los datos de GARDETA TORRODELLAS ANA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARDETA TORRODELLAS ANA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos