GARDE SAN ADRIAN JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de GARDE SAN ADRIAN JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARDE SAN ADRIAN JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA GARDE SA | Administrador Unico | 11/01/2023 |
VINCULACIONES DE GARDE SAN ADRIAN JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARDE SAN ADRIAN JOSE JAVIER
Empresa: AGRICOLA GARDE SA
Administrador Unico
- Garde San Adrian Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 173, S 8, H NA 1255, I/A 22 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-31
Empresa: AGRICOLA GARDE SA
Administrador Unico
- Garde San Adrian Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 173, S 8, H NA 1255, I/A 22 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-31
Empresa: AGRICOLA GARDE SA
Administrador Unico
- Garde San Adrian Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 172, S 8, H NA 1255, I/A 21 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-31
Empresa: AGRICOLA GARDE SA
Administrador Unico
- Garde San Adrian Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 172, S 8, H NA 1255, I/A 21 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-31
Empresa: AGRICOLA GARDE SA
Administrador Unico
- Garde San Adrian Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 172, S 8, H NA 1255, I/A 19 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-31
Empresa: AGRICOLA GARDE SA
Administrador Solidario
- Garde San Adrian Ana Maria
- Garde San Adrian Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 172, S 8, H NA 1255, I/A 19 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-31
Empresa: AGRICOLA GARDE SA
Administrador Solidario
- Garde San Adrian Ana Maria
- Garde San Adrian Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 172, S 8, H NA001255, I/A00018 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-31
Información de GARDE SAN ADRIAN JOSE JAVIER
Mostramos los datos de GARDE SAN ADRIAN JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARDE SAN ADRIAN JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos