GARCIA ZULUETA JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA ZULUETA JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ZULUETA JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUCTION PABELLONES SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA ZULUETA JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ZULUETA JUAN MANUEL
Empresa: INDUCTION PABELLONES SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Zulueta Juan Manuel
- Picco Albino
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6246 , F 5, S 8, H BI 82161, I/A 1 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48
Empresa: GARCIA INDUCTION SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Zulueta Juan Manuel
Apoderado
- Garcia Zulueta Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 47, S 8, H BI 4418,B , I/ 9 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-48
Empresa: GARCIA INDUCTION SL
Apoderado
- Garcia Zulueta Juan Manuel
- Picco Albino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 45, S 8, H BI 4418,B , I/ 7 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-48
Empresa: GARCIA INDUCTION SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Zulueta Juan Manuel
- Picco Albino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 45, S 8, H BI 4418,B , I/ 6 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-48
Empresa: GARCIA INDUCTION SL
Administrador Unico
- Garcia Zulueta Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 45, S 8, H BI 4418,B , I/ 6 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-48
Empresa: GARCIA CURTO SL
Administrador Unico
- Garcia Zulueta Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 44, S 8, H BI 4418,B , I/ 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-48
Empresa: GARCIA CURTO SL
Administrador Solidario
- Curto Elena Manuel
- Garcia Zulueta Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 44, S 8, H BI 4418,B , I/ 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-48
Información de GARCIA ZULUETA JUAN MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA ZULUETA JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ZULUETA JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos