GARCIA ZARRABEITIA EDUARDO
Informe ejecutivo de GARCIA ZARRABEITIA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA ZARRABEITIA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER COLECTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 2 FP | Miem.Com.Ctr | 19/06/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA ZARRABEITIA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ZARRABEITIA EDUARDO
Empresa: EXXONMOBIL CHEMICAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Tena Garay Beatriz
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
- Torremocha Mesto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25668 , F 168, S 8, H M 462654, I/A 11 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Empresa: EXXONMOBIL CHEMICAL IBERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
Consejero
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
Presidente
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25668 , F 168, S 8, H M 462654, I/A 11 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Consejero
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
- POLIOLEFINAS BOREALIS ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32940 , F 153, S 8, H M 181091, I/A 42 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Miem.Com.Ctr
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
- Lopez-abad Gallego Marta
- Prieto Sanchez Nuria
- Serrano Medina Miguel Angel
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 19, S 1, H 62,1 , I/ 88 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Empresa: EXXONMOBIL CHEMICAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Tena Garay Beatriz
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
- Torremocha Mesto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25668 , F 167, S 8, H M 462654, I/A 9 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Empresa: EXXONMOBIL CHEMICAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Tena Garay Beatriz
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
- Torremocha Mesto Javier
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25668 , F 165, S 8, H M 462654, I/A 7 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Empresa: EXXONMOBIL CHEMICAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
- Torremocha Mesto Javier
- Vidal Arabolaza Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25668 , F 165, S 8, H M 462654, I/A 7 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 14, S 1, H 62,1 , I/ 80 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-28
Empresa: CICLOPLAST SA
Consejero
- Arnaez Blasco Ignacio
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28690 , F 112, S 8, H M 188411, I/A 34 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-28
Empresa: EXXONMOBIL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
- Garcia Zarrabeitia Eduardo
- Riccardo Giorgio
- Riccardo Giorgio
- Vidal Arabolaza Julio
- Vidal Arabolaza Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14711 , F 200, S 8, H M 239578, I/A 61 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ZARRABEITIA EDUARDO
Mostramos los datos de GARCIA ZARRABEITIA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ZARRABEITIA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos