GARCIA ZAMORA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA ZAMORA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA ZAMORA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOSTRACO. CONSULTORIA GLOBAL DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 06/07/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA ZAMORA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ZAMORA MIGUEL ANGEL
Administrador Solidario
- Garcia Zamora Miguel Angel
- Grau Codina Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47257 , F 217, S 8, H B 546330, I/A 2 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-08
Administrador Unico
- Garcia Zamora Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47257 , F 217, S 8, H B 546330, I/A 2 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-08
Administrador Unico
- Garcia Zamora Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47257 , F 216, S 8, H B 546330, I/A 1 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: LA FARGA LACAMBRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Zamora Miguel Angel
- Guixa Fisas Inka
Apoderado
- Garcia Zamora Miguel
- Garcia Zamora Miguel Angel
- Marco Bandettini Di Poggio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39222 , F 168, S 8, H B 59226, I/A 77 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Empresa: LA FARGA ROD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Zamora Miguel Angel
- Guixa Fisas Inka
Apoderado
- Garcia Zamora Miguel Angel
- Garcia Zamora Miguel Angel
- Marco Bandettini Di Poggio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 26, S 8, H B 345003, I/A 26 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-08
Empresa: LA FARGA ROD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Zamora Miguel Angel
- Guixa Fisas Inka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 24, S 8, H B 345003, I/A 23 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: LA FARGA LACAMBRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Zamora Miguel Angel
- Guixa Fisas Inka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39222 , F 167, S 8, H B 59226, I/A 74 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: VICENTE TORNS DISTRIBUTION SL
Consejero
- Garcia Zamora Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37867 , F 225, S 8, H B 316093, I/A 11 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
Empresa: LA FARGA ROD SL
Apoderado
- Garcia Zamora Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 21, S 8, H B 345003, I/A 16 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Empresa: LA FARGA ROD SL
Apoderado
- Garcia Zamora Miguel Angel
- Marco Bandettini Di Poggio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 21, S 8, H B 345003, I/A 14 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ZAMORA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA ZAMORA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ZAMORA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos