GARCIA ZAMARREÑO ANA
Informe ejecutivo de GARCIA ZAMARREÑO ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ZAMARREÑO ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROTEO SA | Apoderado Mancomunado | 29/01/2018 | |
AB AZUCARERA IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA ZAMARREÑO ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ZAMARREÑO ANA
Empresa: AGROTEO SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Zamarreño Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 97, S 8, H ZA 278, I/A 30 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-49
Empresa: AB AZUCARERA IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Zamarreño Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 115, S 8, H M 74579, I/A 129 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Empresa: ALQUIMIA SOLUCIONES AMBIENTALES SL
Consejero
- Garcia Zamarreño Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 175, S 8, H CR 18798, I/A 27 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-13
Empresa: ALQUIMIA SOLUCIONES AMBIENTALES SL
Consejero
- Garcia Zamarreño Ana
- Rodriguez Mayor Lourdes
- Rodriguez Romero Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 196, S 8, H CR 18798, I/A 24 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-13
Empresa: ALQUIMIA SOLUCIONES AMBIENTALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Figal Fernandez Maria Del Carmen
- Garcia Zamarreño Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 224, S 8, H CR 18798, I/A 18 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-13
Empresa: ALQUIMIA SOLUCIONES AMBIENTALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Zamarreño Ana
- Sanz Benito Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 222, S 8, H CR 18798, I/A 14 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-13
Información de GARCIA ZAMARREÑO ANA
Mostramos los datos de GARCIA ZAMARREÑO ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ZAMARREÑO ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos