GARCIA YORK ANTONIA
Informe ejecutivo de GARCIA YORK ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA YORK ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISEÑO DE INTERIORES PSM 2013 SL | Administrador Unico | 31/12/2012 | |
DIECI DESIGN SL | Apoderado | 19/08/2011 | |
VARO PUERTAS SL | Administrador Unico | 26/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA YORK ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA YORK ANTONIA
Empresa: DISEÑO DE INTERIORES PSM 2013 SL
Administrador Unico
- Garcia York Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653 , F 193, S 8, H A 132833, I/A 1 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-03
Empresa: DIECI DESIGN SL
Apoderado
- Garcia York Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 8, S 8, H A 125314, I/A 2 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-03
Empresa: VARO PUERTAS SL
Administrador Unico
- Garcia York Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 183, S 8, H A 62585, I/A 6 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-03
Información de GARCIA YORK ANTONIA
Mostramos los datos de GARCIA YORK ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA YORK ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos