GARCIA YEBRA IÑAKI
Informe ejecutivo de GARCIA YEBRA IÑAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA YEBRA IÑAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMOFIC-DOS SL | Administrador Solidario | 19/08/2010 | 04/01/2017 |
SUMOFIC-DOS SL | Apoderado Mancomunado | 05/11/2013 | |
SUMOFIC-DOS SL | Secretario | 19/08/2010 | |
SUMOFIC-DOS SL | Consejero | 19/08/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA YEBRA IÑAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA YEBRA IÑAKI
Empresa: SUMOFIC-DOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Yebra Iñaki
- Saenz Otaolaurruchi Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 26, S 8, H SS 2346, I/A 25 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Empresa: SUMOFIC-DOS SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Yebra Iñaki
- Martinez Yebra Antonio
- Uzcudun Garitagoitia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 26, S 8, H SS 2346, I/A 24 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-20
Empresa: SUMOFIC-DOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Yebra Iñaki
- Martinez Yebra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 24, S 8, H SS 2346, I/A 20 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-20
Empresa: SUMOFIC-DOS SL
Consejero
- Garcia Yebra Iñaki
- Martinez Yebra Antonio
- Uzcudun Garitagoitia Javier
Presidente
Secretario
- Garcia Yebra Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 24, S 8, H SS 2346, I/A 20 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-20
Información de GARCIA YEBRA IÑAKI
Mostramos los datos de GARCIA YEBRA IÑAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA YEBRA IÑAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos