GARCIA VIZCAINO RAMON MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA VIZCAINO RAMON MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA VIZCAINO RAMON MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHARMAMEL DERMO SL | REPR.143 RRM | 18/05/2023 | |
PHARMAMEL SL | Consejero Delegado Solidario | 24/08/2021 | |
RUIZ-FERROL ABOGADOS SL | Administrador Unico | 15/07/2020 | |
MELCLINIC SL | Administrador Unico | 18/06/2018 | |
PHARMAMEL SL | Presidente | 16/02/2016 | |
PHARMAMEL SL | Consejero | 16/02/2016 | |
APPCRACY SL | Liquidador | 05/01/2015 | |
WAAP APPLICATION SL | Administrador Unico | 18/12/2014 | |
APPCRACY SL | Presidente | 01/08/2013 | |
APPCRACY SL | Consejero Delegado | 01/08/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA VIZCAINO RAMON MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VIZCAINO RAMON MARIA
Empresa: PHARMAMEL DERMO SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48788 , F 11, S 8, H B 596308, I/A 1 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Empresa: PHARMAMEL SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
- Piernas Sanchez Juan Miguel
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709 , F 166, S 8, H GR 46134, I/A 13 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-18
Empresa: PHARMAMEL SL
Consejero Delegado
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709 , F 166, S 8, H GR 46134, I/A 13 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-18
Empresa: MORE SALT MEDIA SL
Administrador Unico
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 18, S 8, H GR 44246, I/A 5 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-18
Empresa: RUIZ-FERROL ABOGADOS SL
Administrador Unico
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 33, S 8, H GR 54739, I/A 1 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-18
Empresa: MORE SALT MEDIA SL
Socio Único
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 18, S 8, H GR 44246, I/A 4 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-18
Empresa: LIGHTHOUSE VENTURE CAPITAL SL
Liquidador
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 186, S 8, H GR 49837, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-18
Empresa: LIGHTHOUSE VENTURE CAPITAL SL
Administrador Mancomunado
- Blache Melanie
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
Liquidador
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 186, S 8, H GR 49837, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-18
Empresa: MEL MEDIC SL
Administrador Unico
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 45, S 8, H GR 54013, I/A 1 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-18
Empresa: MELCLINIC SL
Administrador Unico
- Garcia Vizcaino Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667 , F 186, S 8, H GR 51712, I/A 1 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-18
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA VIZCAINO RAMON MARIA
Mostramos los datos de GARCIA VIZCAINO RAMON MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VIZCAINO RAMON MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos