GARCIA VIZCAINO ESTEBAN
Informe ejecutivo de GARCIA VIZCAINO ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VIZCAINO ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCL DE TRANSPORTISTAS DE ALBACETE SOCOTRAL | Suplente | 19/10/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA VIZCAINO ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VIZCAINO ESTEBAN
Empresa: MERGRANSA SL
Administrador Solidario
- Garcia Serrano Esteban Jesus
- Garcia Vizcaino Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916, L 680, F 63, S 8, H AB 5965, I/A 4 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-02
Empresa: MERGRANSA SL
Administrador Solidario
- Garcia Serrano Esteban Jesus
- Garcia Vizcaino Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478, L 242, F 158, S 8, H AB 5965, I/A 3 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-02
Empresa: MERGRANSA SL
Administrador Mancomunado
- Bas Garcia Francisco
- Garcia Vizcaino Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478, L 242, F 158, S 8, H AB 5965, I/A 3 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-02
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
- Garcia Vizcaino Esteban
- Martinez Cabañero Pardo Tomas
Tesorero Consejo Rector
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 428, F 68, S 8, H AB 8973, I/A 6 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-02
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
- Garcia Vizcaino Esteban
- Martinez Pardo Emilio
Tesorero Consejo Rector
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 428, F 68, S 8, H AB 8973, I/A 6 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-02
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
- Garcia Vizcaino Esteban
- Martinez Pardo Emilio
Tesorero Consejo Rector
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664, L 428, F 68, S 8, H AB 8973, I/A 5 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-02
Información de GARCIA VIZCAINO ESTEBAN
Mostramos los datos de GARCIA VIZCAINO ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VIZCAINO ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos