GARCIA VIVANCOS DAVID
Informe ejecutivo de GARCIA VIVANCOS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA VIVANCOS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMILY SHOP VALENCIA SL | Socio Unico | 03/04/2024 | |
FAMILY SHOP VALENCIA SL | Administrador Unico | 03/04/2024 | |
CCL VALENCIA 2010 SL | Socio Unico | 13/01/2022 | |
CCL VALENCIA 2010 SL | Administrador Unico | 28/02/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA VIVANCOS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VIVANCOS DAVID
Empresa: FAMILY SHOP VALENCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Vivancos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11543, L 8821, F 136, S 8, H V 217359, I/A 1 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-46
Empresa: FAMILY SHOP VALENCIA SL
Socio Único
- Garcia Vivancos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11543, L 8821, F 136, S 8, H V 217359, I/A 1 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-46
Empresa: CCL VALENCIA 2010 SL
Socio Único
- Garcia Vivancos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4195 , F 117, S 8, H A 164093, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-03
Empresa: CCL VALENCIA 2010 SL
Administrador Unico
- Garcia Vivancos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4195 , F 117, S 8, H A 164093, I/A 1 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-03
Información de GARCIA VIVANCOS DAVID
Mostramos los datos de GARCIA VIVANCOS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VIVANCOS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos