GARCIA VILLORA FERNANDO
Informe ejecutivo de GARCIA VILLORA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA VILLORA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FGV ATICOS DIEZ SL | Socio Unico | 09/05/2022 | |
FGV ATICOS DIEZ SL | Administrador Unico | 09/05/2022 | |
BAMBOO DESING SL | Socio Unico | 30/09/2014 | |
BAMBOO DESING SL | Administrador Unico | 23/09/2014 | |
HGV MIRADOR DE PEÑAS SL | Administrador Unico | 05/10/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA VILLORA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VILLORA FERNANDO
Empresa: FGV ATICOS DIEZ SL
Administrador Unico
- Garcia Villora Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046, L 810, F 90, S 8, H AB 29438, I/A 1 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-02
Empresa: FGV ATICOS DIEZ SL
Socio Único
- Garcia Villora Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046, L 810, F 90, S 8, H AB 29438, I/A 1 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-02
Empresa: BAMBOO DESING SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Villora Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 670, F 66, S 8, H AB 22004, I/A 3 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-02
Empresa: BAMBOO DESING SL
Administrador Unico
- Garcia Villora Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 670, F 66, S 8, H AB 22004, I/A 2 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-02
Empresa: PUERTAS HERMANOS GARCIA-VILLORA SL
Administrador Unico
- Garcia Villora Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530, L 294, F 81, S 8, H AB 6986, I/A 6 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-02
Empresa: PUERTAS HERMANOS GARCIA-VILLORA SL
Administrador Solidario
- Garcia Poveda Fernando
- Garcia Villora Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530, L 294, F 81, S 8, H AB 6986, I/A 6 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-02
Información de GARCIA VILLORA FERNANDO
Mostramos los datos de GARCIA VILLORA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VILLORA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos